People Search
Telefone, Emails, Addressen, Hintergrundsüberprüfung, Netzreferenzen
jegliche öffentliche Information
Wie andere Suchmaschinen(Google oder Bing) sammelt Radaris Information von öffentlichen Quellen
Alles was du über Rolando Gennari wissen musst Email Adressen, Telefonnummern, Biographie, Millionen Euro, Börsen, Höhe, Andreas, Finanzvorstand, Chef
Info zu Rolando Gennari: HCI, Finanzvorstand, Unternehmen, HCI Capital, Hamburg, Capital AG, Vorstand, CFO, Wirkung, Harald Christ, Aufsichtsrat, Ablauf
Dr. Rolando Gennari, Wolfgang Essing & Dr. Ralf Friedrichs, Vorstand HCI Hamburg ... © 2010 JAN RIEPHOFF PHOTOGRAPHY | LANGE REIHE 92 | 20099 HAMBURG | GERMANY
Ende Juni hat sein Vorgänger Rolando Gennari das Unternehmen verlassen. Bereits im April hatte der ehemalige Vorsitzende Wolfram Essing seinen Ausstieg bekannt gegeben.
Der Finanzvorstand der HCI Capital AG, Herr Dr. Rolando Gennari, wird das Unternehmen mit Wirkung zum 30. Juni 2008 verlassen. Herr Dr. Gennari...
Alles was du über Rolando Gennari wissen musst Email Adressen, Telefonnummern, Biographie, Millionen Euro, Börsen, Höhe, Andreas, Finanzvorstand, Chef
Info zu Rolando Gennari: HCI, Finanzvorstand, Unternehmen, HCI Capital, Hamburg, Capital AG, Vorstand, CFO, Wirkung, Harald Christ, Aufsichtsrat, Ablauf
Dr. Rolando Gennari, Wolfgang Essing & Dr. Ralf Friedrichs, Vorstand HCI Hamburg ... © 2010 JAN RIEPHOFF PHOTOGRAPHY | LANGE REIHE 92 | 20099 HAMBURG | GERMANY
Info zu Rolando Gennari: HCI, Finanzvorstand, Unternehmen, HCI Capital, Hamburg, Capital AG, Vorstand, Wirkung, AG, CFO, 2008, DER Finanzvorstand, Mitglied.
12. Aug. 2008 ... Ende Juni verließ dann auch noch Pres-Vorgänger Rolando Gennari. "Aufgabe des neuen Finanzvorstandes Pres wird es Insidern zufolge sein, ...
10. Aug. 2010 ... Der Finanzvorstand der HCI Capital AG, Herr Dr. Rolando Gennari, wird das Unternehmen mit Ablauf des 30. Juni 2008 verlassen. ...
Börsenradio , Börsen Radio Network AG, produziert Radiobeiträge, Interviews und Podcasts, zu Börsenthemen für Radiostationen und Internetportale.
1. Juli 2008 ... Der Finanzvorstand der HCI Capital AG, Herr Dr. Rolando Gennari, wird das Unternehmen mit Wirkung zum 30. Juni 2008 verlassen. ...
1. Juli 2008 ... Der Finanzvorstand der HCI Capital AG, Herr Dr. Rolando Gennari, wird das Unternehmen mit Wirkung zum 30. Juni 2008 verlassen.
Im Zusammenhang mit dem Mehrheitserwerb von 40,8 % durch den Marktführer MPC scheidet auch Finanzvorstand Rolando Gennari (48) aus dem Vorstand der HCI ...
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat -
Hamburg aktiencheck de AG Der Finanzvorstand der HCI Capital AG ISIN DE000A0D9Y97 WKN A0D9Y9 Herr Dr Rolando Gennari wird das Unternehmen mit Ablauf des 30 ...
Xing