People Search
Telefone, Emails, Addressen, Hintergrundsüberprüfung, Netzreferenzen
jegliche öffentliche Information
Wie andere Suchmaschinen(Google oder Bing) sammelt Radaris Information von öffentlichen Quellen
Stephan Schulak: Mitglied des Vorstands, Finanzen und Controlling (CFO) Geboren am 26. Dezember 1968
Alles was du über Stephan Schulak wissen musst Email Adressen, Telefonnummern, Biographie, Aktiengesellschaft, Finanzvorstand, Millionen Euro, Anlagenbauer
Herr Stephan Schulak hat am 16. April 2008 die Position als kaufmännischer Geschäftsführer der KUKA Roboter GmbH, Augsburg, angetreten. Die KUKA Roboter GmbH ist zugleich ...
Stephan Schulak Eingetragene Rechtsform: GmbH Sitz der Gesellschaft: Augsburg Sitz und Registergericht: Amtsgericht Augsburg, HRB 14914 USt-IdNr. DE 811912140
«Wir setzen auf freiwilliges Ausscheiden», sagte der neue Finanzchef Stephan Schulak am Montag. Er hoffe, dass sich bis zum Jahresende «deutlich über 100 Mitarbeiter» dafür ...
Stephan Schulak: Mitglied des Vorstands, Finanzen und Controlling (CFO) Geboren am 26. Dezember 1968
Alles was du über Stephan Schulak wissen musst Email Adressen, Telefonnummern, Biographie, Aktiengesellschaft, Finanzvorstand, Millionen Euro, Anlagenbauer
Stephan Schulak ... KUKA Aktiengesellschaft: Tel.: +49 821 797-50: Fax: +49 821 797-5252
17. Apr. 2008 ... Herr Stephan Schulak hat am 16. April 2008 die Position als kaufmännischer Geschäftsführer der KUKA Roboter GmbH, Augsburg, angetreten. ...
Stephan Schulak. Member of the Executive Board for Finance and Controlling ...
Stephan Schulak. Mitglied des Vorstands, Finanzen und Controlling (CFO ...
Stephan Schulak. Mitglied des Vorstands, Finanzen und Controlling (CFO ...
Alles was du über Stephan Schulak wissen musst Email Adressen, Telefonnummern, Biographie, Aktiengesellschaft, Finanzvorstand, Millionen Euro, Anlagenbauer.
5. Nov. 2010 ... Info zu Stephan Schulak: Finanzvorstand, KUKA, Vorstand, Finanzchef, FJH, Augsburg, Geschäftsführer, Roboter, Aufsichtsrat, Unternehmen, ...
17. Apr. 2008 ... Herr Stephan Schulak hat am 16. April 2008 die Position als kaufmännischer Geschäftsführer der KUKA Roboter GmbH, Augsburg, angetreten.
14. März 2010 ... September 2009 Herr Stephan Schulak berufen, der das Amt am 1. Oktober 2009 antrat. Mit Wirkung vom 17. November 2009 wurde zudem Dr. Walter ...
25. Sept. 2009 ... Neuer Finanzvorstand soll Stephan Schulak werden, der das Unternehmen vor kurzem im Streit mit dem alten Vorstand verließ. ...
Xing